日本 江戸幕府 第13代征夷大将軍 徳川家定
西暦 1853年11月23日 - 西暦 1858年7月6日(在職4年)
日本 江戸幕府 第13代征夷大将軍 徳川家定は、安政の始期より1年早く任命し、安政(期間5年)が、期間3年目の時に退任されました。安政が終期する、1年前のことです。また、日本 江戸幕府 第13代征夷大将軍 徳川家定は、安政が期間0年目から、期間3年目までの、3年間同じ時代に存在しました。
安政
西暦 1855年1月15日 - 西暦 1860年4月8日(期間5年)
安政は、日本 江戸幕府 第13代征夷大将軍 徳川家定が在職1年目の時に始期し、日本 江戸幕府 第13代征夷大将軍 徳川家定(在職4年)の退任後、1年期間されました。また、安政は、日本 江戸幕府 第13代征夷大将軍 徳川家定が在職1年目から、在職4年目までの、3年間同じ時代に存在しました。
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - 歴史年表の旅サイト - ときたんく
Template by OS Templates
ページメニューへ