川上操六
西暦 1848年12月6日 - 西暦 1899年5月11日(享年50(歳))
川上操六は、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーの就任より32年早く生まれ、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサー(任期3年)の退任後、14年生きました。また、川上操六は、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーが任期0年目から、任期3年目までの、3年間同じ時代に存在しました。
アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサー
西暦 1881年9月19日 - 西暦 1885年3月4日(任期3年)
アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーは、川上操六が32歳の時に就任し、川上操六(享年50歳)が、36歳の時に退任されました。川上操六が没する、14年前のことです。また、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーは、川上操六が32歳から、36歳までの、3年間同じ時代に存在しました。
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - 歴史年表の旅サイト - ときたんく
Template by OS Templates
ページメニューへ