種田山頭火
西暦 1882年12月3日 - 西暦 1940年10月11日(享年57(歳))
種田山頭火は、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーが任期1年目の時に生まれ、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサー(任期3年)の退任後、55年生きました。また、種田山頭火は、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーが任期1年目から、任期3年目までの、2年間同じ時代に存在しました。
アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサー
西暦 1881年9月19日 - 西暦 1885年3月4日(任期3年)
アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーは、種田山頭火の生誕日より1年早く就任し、種田山頭火(享年57歳)が、2歳の時に退任されました。種田山頭火が没する、55年前のことです。また、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーは、種田山頭火が0歳から、2歳までの、2年間同じ時代に存在しました。
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - 歴史年表の旅サイト - ときたんく
Template by OS Templates
ページメニューへ