フランツ・リスト
西暦 1811年10月22日 - 西暦 1886年7月31日(享年74(歳))
フランツ・リストは、日本 江戸幕府 第13代征夷大将軍 徳川家定の任命より42年早く生まれ、日本 江戸幕府 第13代征夷大将軍 徳川家定(在職4年)の退任後、28年生きました。また、フランツ・リストは、日本 江戸幕府 第13代征夷大将軍 徳川家定が在職0年目から、在職4年目までの、4年間同じ時代に存在しました。
日本 江戸幕府 第13代征夷大将軍 徳川家定
西暦 1853年11月23日 - 西暦 1858年7月6日(在職4年)
日本 江戸幕府 第13代征夷大将軍 徳川家定は、フランツ・リストが42歳の時に任命し、フランツ・リスト(享年74歳)が、46歳の時に退任されました。フランツ・リストが没する、28年前のことです。また、日本 江戸幕府 第13代征夷大将軍 徳川家定は、フランツ・リストが42歳から、46歳までの、4年間同じ時代に存在しました。
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - 歴史年表の旅サイト - ときたんく
Template by OS Templates
ページメニューへ