アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサー
西暦 1881年9月19日 - 西暦 1885年3月4日(任期3年)
アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーは、呉建の生誕日より2年早く就任し、呉建(享年56歳)が、1歳の時に退任されました。呉建が没する、55年前のことです。また、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーは、呉建が0歳から、1歳までの、1年間同じ時代に存在しました。
呉建
西暦 1883年10月27日 - 西暦 1940年6月27日(享年56(歳))
呉建は、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーが任期2年目の時に生まれ、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサー(任期3年)の退任後、55年生きました。また、呉建は、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーが任期2年目から、任期3年目までの、1年間同じ時代に存在しました。
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - 歴史年表の旅サイト - ときたんく
Template by OS Templates
ページメニューへ