アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサー
西暦 1881年9月19日 - 西暦 1885年3月4日(任期3年)
アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーは、永野修身が1歳の時に就任し、永野修身(享年66歳)が、4歳の時に退任されました。永野修身が没する、61年前のことです。また、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーは、永野修身が1歳から、4歳までの、3年間同じ時代に存在しました。
永野修身
西暦 1880年6月15日 - 西暦 1947年1月5日(享年66(歳))
永野修身は、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーの就任より1年早く生まれ、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサー(任期3年)の退任後、61年生きました。また、永野修身は、アメリカ合衆国 第21代大統領 チェスター・A・アーサーが任期0年目から、任期3年目までの、3年間同じ時代に存在しました。
Copyright © 2024 - All Rights Reserved - 歴史年表の旅サイト - ときたんく
Template by OS Templates
ページメニューへ